Ymddiriedolwyr MID TENDRING EDUCATION PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1150415

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micheal Beckett | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Dr Bethany Rowan Morgan Brett | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Kay Elizabeth French | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Victoria Joanne Bonner | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
STEPHEN BERNARD BURKE | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|||||
Diane Laura Frances Fawcett | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Christopher Ruck | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Sarah Dukelow | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
JENNIFER GROTIER | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.