THE FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FEBS promotes and supports biochemistry, molecular cell biology, molecular biophysics and related areas, particularly in Europe and neighbouring regions. It publishes four scientific journals and funds principally an Annual Congress, Research Fellowships, Prizes, Advanced Courses, a Young Scientists' Forum, Education and other Workshops, and Travel Grants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£7,773,554
Roddion a chymynroddion | £5.21k | |
Weithgareddau elusennol | £6.48m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.25m | |
Arall | £32.33k |
Cyfanswm gwariant:
£3,807,017
Codi arian | £419.77k | |
Weithgareddau elusennol | £3.39m | |
Arall | £0 |
£4,619,014 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £419.77k | |
Gwariant elusennol | £3.39m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.97m |
Codi arian a Arall Gwariant | £419.77k | |
Gwariant elusennol | £3.39m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £8.59m |
Pobl

19 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Ffrainc
- Hwngari
- Ireland
- Portiwgal
- Sbaen
- Yr Alban
- Yr Almaen
Llywodraethu
- FEBS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Mauro Magnani | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Professor Mauro Maccarrone | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Professor Dame Caroline Dean | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Professor Johannes Buchner | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Professor Piotr Laidler | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
PROFESSOR Ferhan Girgin Sagin | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Professor Irene Diaz Moreno | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Professor Emmanouil Fragkoulis | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Professor Alain Krol | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Professor Jerka Dumic | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Professor Frank Michelangeli | Ymddiriedolwr | 14 September 2016 |
|
|
||||
PROFESSOR MIGUEL ANGEL DE LA ROSA | Ymddiriedolwr | 31 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.11m | £7.08m | £6.84m | £6.93m | £7.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.91m | £2.04m | £3.20m | £6.02m | £3.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.12k | £7.61k | £6.94k | £5.65k | £5.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.24m | £6.32m | £6.17m | £6.09m | £6.48m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £837.85k | £733.15k | £646.20k | £790.12k | £1.25m | |
|
Incwm - Arall | £20.51k | £13.60k | £10.58k | £48.33k | £32.33k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.55m | £1.61m | £2.80m | £5.57m | £3.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £362.27k | £434.67k | £399.17k | £451.22k | £419.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £68.58k | £116.80k | £104.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £433.64k | £93.84k | £222.77k | £484.95k | £408.22k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £362.27k | £434.67k | £399.17k | £451.22k | £419.77k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £79.89k | £82.48k | £124.67k | £56.20k | £42.84k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £58.14m | £69.84m | £77.27m | £73.61m | £77.69m | |
|
Cyfanswm asedau | £5.28m | £5.25m | £6.35m | £5.92m | £8.97m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £486.70k | £405.91k | £479.79k | £569.89k | £696.67k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/10/2012 as amended on 02 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
THE FEDERATION'S OBJECTS ("OBJECTS") ARE AND SHALL BE TO CONTRIBUTE TO AND PROMOTE THE ADVANCEMENT OF RESEARCH AND EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE SCIENCES OF BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY AND RELATED DISCIPLINES (BUT ONLY IN SO FAR AS SUCH RELATED DISCIPLINES ARE ANCILLARY TO THE MAIN OBJECT), BY ALL SUITABLE MEANS AND IN PARTICULAR BY: 1) HOLDING AND ARRANGING CONGRESSES, TRAINING AND EDUCATIONAL COURSES ON MATTERS CONNECTED WITH BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY AND RELATED DISCIPLINES; 2) FACILITATING AND SUPPORTING THE EXCHANGE OF SCIENTIFIC INFORMATION BETWEEN BIOCHEMISTS, MOLECULAR BIOLOGISTS AND SCIENTISTS WORKING IN RELATED DISCIPLINES GENERALLY AND ESPECIALLY IN EUROPE AND OTHER COUNTRIES OF CONSTITUENT SOCIETIES; 3) FACILITATING AND SUPPORTING THE TRAINING OF YOUNG SCIENTISTS IN RESEARCH, IN THE FORM OF FELLOWSHIPS; AND 4) ORGANISING THE EDITING AND PUBLICATION OF SCIENTIFIC RESEARCH AND EDUCATIONAL MATERIAL IN BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY AND RELATED DISCIPLINES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FEBS
2D & 2E, St. Andrews House
59 St. Andrews Street
CAMBRIDGE
CB2 3BZ
- Ffôn:
- 01223369020
- E-bost:
- kingsnorth@febs.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window