Hanes ariannol 1ST HOGHTON HOLY TRINITY SCOUT GROUP (TL/2360)

Rhif yr elusen: 503220
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.06k £12.88k £7.28k £12.27k £16.27k
Cyfanswm gwariant £9.46k £6.74k £5.34k £10.76k £6.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £7.74k N/A £100 N/A