Hanes ariannol PARENTS OPENING DOORS (PODS) TELFORD

Rhif yr elusen: 1150871
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £138.74k £150.73k £171.00k £283.79k £235.41k
Cyfanswm gwariant £128.87k £113.76k £164.38k £207.96k £254.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £18.97k £27.51k £19.50k £21.45k £22.60k