YOUR MONEY COUNTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The production, promotion and selling of books, DVDs, study notes etc. concerning the management of finance from a Biblical perspective. Initiating and running seminars, conferences and training courses for small & large groups. Establishing a web site to promote it's resources and as a catalyst for disseminating information.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Yr Alban
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1122691 CROWN FINANCIAL MINISTRIES TRUST
- 07 Tachwedd 2013: Cofrestrwyd
- COMPASS (Enw gwaith)
- CHRISTIAN FINANCIAL COMPASS TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR MARK GABRIEL LLOYDBOTTOM | Cadeirydd | 19 February 2013 |
|
|||||
MRS RHODA MAY LLOYDBOTTOM | Ymddiriedolwr | 19 February 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.63k | £837 | £476 | £1.15k | £1.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.89k | £1.15k | £528 | £491 | £1.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18/09/2013 AS AMENDED ON 17/09/2015
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSE OF THE TRUST SHALL BE TO PROMOTE THE CHRISTIAN FAITH IN PARTICULAR THE FINANCIAL PRINCIPLES OF THE BIBLE IN PROMOTING SOUND PRINCIPALS OF FINANCIAL MANAGEMENT, BOTH PERSONAL AND CORPORATE IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE BY THE PROCLAMATION AND FURTHERANCE OF THE GOSPEL OF GOD CONCERNING HIS SON JESUS CHRIST OUR LORD AND THE PREACHING AND TEACHING OF THE CHRISTIAN FAITH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
85 Court Farm Road
Longwell Green
BRISTOL
BS30 9AE
- Ffôn:
- 07767872287
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window