Hanes ariannol HIGH FLYERS (SOUTH STAFFS) LIMITED

Rhif yr elusen: 1150518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £642.63k £642.70k £765.42k £851.13k £998.52k
Cyfanswm gwariant £562.94k £627.07k £672.05k £834.71k £904.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £622.90k £623.73k £721.49k £826.07k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £996.03k
Incwm - Weithgareddau elusennol £19.74k £18.97k £43.93k £24.41k £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £2.49k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £653 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £562.94k £627.07k £672.05k £834.71k £904.15k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0