WEALD OF KENT METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Carrying out supervisory function in respect of Methodist Churches within the Weald of Kent Methodist Circuit
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

24 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
Llywodraethu
- 21 Ionawr 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jane Elizabeth Braund | Cadeirydd | 01 September 2024 |
|
|||||
Carol Ann Oakley | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Alison Jane Farr | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
SUE WILKINS | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|||||
JOHN ARCHER | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|
||||
HUGH EDWARD TAYLOR | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|
||||
MR PHIL SMITH | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|
||||
SALLY ELIZABETH ANNE DAGNALL | Ymddiriedolwr | 17 September 2014 |
|
|
||||
JULIA IRENE BEVIS | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|||||
PETER ALLAN CROUCH FCCA | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|||||
Rev BRYAN THOMAS KNAPP BA | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|||||
CHRIS TOWERS | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|||||
CARL ANDREW WARREN BA HONS | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|||||
REG RUMMERY | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
||||
VALERIE GWENDOLINE MANSER | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
||||
RACHEL MARY SHEPPARD | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
||||
KENNETH JOHN BARNES | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
||||
Rev GERALD CHARLES GARDINER BA | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
||||
ROI JAMES ARDEN | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
||||
Rev JOHN MARK BUTT | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
||||
ANN SUAZNABAR | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
||||
REV JOHN STUART CURNOW MA, BA | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
||||
MICHAEL JOHN RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
||||
PASTOR HENRY GEORGE EDWARDS | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £287.22k | £297.90k | £606.23k | £877.30k | £350.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £379.12k | £592.79k | £1.18m | £380.00k | £852.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £872.69k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £2.95k | £4.62k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £603.29k | £312.49k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £1.18m | £61.22k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £900 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £61.22k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £318.78k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 11 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 11 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20/09/1932
Gwrthrychau elusennol
(A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION BEING A SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Otford Methodist Church
High Street
Otford
SEVENOAKS
TN14 5PH
- Ffôn:
- 07812077845
- E-bost:
- admin@wokmc.org.uk
- Gwefan:
-
wokmc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window