Hanes ariannol MUSLIM WELFARE HOUSE
Rhif yr elusen: 1149833
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.87m | £2.82m | £1.52m | £1.48m | £2.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £754.30k | £947.38k | £980.20k | £1.65m | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £48.32k | £40.00k | £177.32k | £85.09k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.37m | £2.38m | £519.83k | £614.61k | £462.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £460.10k | £191.06k | £540.23k | £346.49k | £332.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £32.52k | £247.48k | £463.29k | £520.93k | £375.30k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £462.24k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £708.14k | £822.28k | £962.83k | £1.61m | £997.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £36.04k | £25.99k | £16.61k | £40.85k | £53.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £10.12k | £99.11k | £754 | £2.30k | £39.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.