WMUK

Rhif yr elusen: 1149692
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote and protect the physical and mental health of sufferers of Waldenstrom's Macroglobulinemia (WM) through the provision of financial assistance, support, education and practical advice. To advance the education of the public in the subject of WM. To promote the research into the treatment of WM.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019

Cyfanswm incwm: £69,163
Cyfanswm gwariant: £61,573

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Ebrill 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1187121 WMUK
  • 09 Tachwedd 2012: Cofrestrwyd
  • 27 Ebrill 2020: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £90.85k £48.18k £47.36k £69.70k £69.16k
Cyfanswm gwariant £24.04k £48.02k £34.79k £42.59k £61.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 28 Medi 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 28 Medi 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 28 Ionawr 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 28 Ionawr 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2017 21 Ionawr 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2017 21 Ionawr 2018 Ar amser