AGE CONCERN (AGE UK) ASHFORD LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support for the over 50 to remain independent, learn new skills and take an active part in the wider community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 19 Mawrth 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 263281 ASHFORD AND RURAL OLD PEOPLES WELFARE COMMITTEE (A...
- 22 Gorffennaf 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Richard Dawlings | Ymddiriedolwr | 24 August 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £500.35k | £712.07k | £605.77k | £476.06k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £517.47k | £487.27k | £434.82k | £536.48k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £143.74k | £330.79k | £150.68k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.01k | £14.50k | £344.11k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £489.19k | £697.53k | £494.97k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £206 | £40 | £40 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £27.01k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £517.08k | £487.27k | £434.82k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £395 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.16k | £0 | £49.62k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11/10/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 04/06/2013 as amended on 14 Nov 2019 as amended on 31 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE CHARITY IS ESTABLISHED AND TO WHICH IT IS SPECIFICALLY RESTRICTED ARE TO PROMOTE THE FOLLOWING PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND/OR OLDER PEOPLE IN EAST KENT (THE AREA OF BENEFIT): 4.1 PREVENTING OR RELIEVING THE POVERTY OF OLDER PEOPLE; 4.2 ADVANCING EDUCATION; 4.3 PREVENTING OR RELIEVING SICKNESS, DISEASE OR SUFFERING IN OLDER PEOPLE (WHETHER EMOTIONAL, MENTAL OR PHYSICAL); 4.4 PROMOTING EQUALITY AND DIVERSITY; 4.5 ASSISTING OLDER PEOPLE IN NEED BY REASON OF ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP, SOCIAL EXCLUSION OR OTHER DISADVANTAGE; AND 4.6 SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF OLDER PEOPLE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE THE OUTCOME OF THIS BEING THE PROMOTION OF THE WELL-BEING OF OLDER PEOPLE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Joe Fagg Community Centre
Farrow Court
Stanhope Road
ASHFORD
TN23 5RF
- Ffôn:
- 01233 668765
- E-bost:
- co@ageukashford.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window