Hanes ariannol MY SPACE HOUSING SOLUTIONS
Rhif yr elusen: 1149955
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.09m | £26.09m | £26.40m | £25.28m | £32.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.70m | £20.61m | £22.15m | £27.85m | £39.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £29.98m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £100 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £8.34m | £6.04m | £490.17k | £60.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.84m | £17.61m | £20.20m | £24.66m | £29.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.12k | |
|
Incwm - Arall | £250.68k | £135.02k | £153.87k | £128.44k | £3.11m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.70m | £20.61m | £22.15m | £27.85m | £39.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £49.53k | £193.03k | £274.04k | £388.09k | £1.04m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.