GRACE TO YOU EUROPE

Rhif yr elusen: 1150277
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Christian teaching via multi-media throughout Europe.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £449,860
Cyfanswm gwariant: £586,967

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint
  • Albania
  • Croatia
  • Ffrainc
  • Gerner
  • Gogledd Iwerddon
  • Groeg
  • Gwlad Belg
  • Gwlad Pwyl
  • Gwlad Yr Iâ
  • Hwngari
  • Ireland
  • Jersey
  • Latfia
  • Liechtenstein
  • Lithwania
  • Lwcsembwrg
  • Macedonia
  • Malta
  • Moldofa
  • Montenegro
  • Portiwgal
  • Rwmania
  • Rwsia
  • Sbaen
  • Serbia
  • Slofacia
  • Sweden
  • Twrci
  • Ukrain
  • Vatican City
  • Y Ffindir
  • Ynys Manaw
  • Ynysoedd Faroe
  • Yr Alban
  • Yr Almaen
  • Yr Iseldiroedd
  • Y Swistir
  • Y Weriniaeth Tsiec

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Awst 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 286003 THE D M LLOYD-JONES RECORDINGS TRUST
  • 21 Rhagfyr 2012: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JAY ELLIOT FLOWERS Ymddiriedolwr 21 October 2014
Dim ar gofnod
ANDREW THOMAS CURRY Ymddiriedolwr 14 April 2014
Dim ar gofnod
Christian Walter Andresen Ymddiriedolwr 14 April 2014
Dim ar gofnod
MR PHIL JOHNSON Ymddiriedolwr 30 November 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £397.17k £471.63k £541.66k £482.91k £449.86k
Cyfanswm gwariant £371.04k £392.45k £399.71k £555.23k £586.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.46k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £338.68k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £202.95k N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £38 N/A N/A
Incwm - Arall N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £399.71k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £2.01k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £59.70k N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 19 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 19 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 11 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 11 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 08 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 08 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 03 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 10 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 26 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
5 CAXTON HOUSE
WELLESLEY ROAD
ASHFORD
KENT
TN24 8ET
Ffôn:
01233662262
E-bost:
info@gty.org.uk