Hanes ariannol GARRY CHAPPELOW MEMORIAL FUND

Rhif yr elusen: 1150000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £19.93k £8.02k £11.41k £6.00k £7.70k
Cyfanswm gwariant £20.40k £10.85k £2.43k £3.80k £5.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A