Hanes ariannol MACYS MEMORY
Rhif yr elusen: 1151589
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 09/07/2014 | 09/07/2015 | 09/07/2016 | 09/07/2017 | 09/07/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.57k | £17.80k | £18.23k | £24.02k | £12.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.88k | £18.13k | £17.10k | £23.59k | £12.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £210 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.