COACTIVE ARTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Activities to advance the education and health of people with learning disabilities, development and inclusion, via the performing arts and other art forms and to increase opportunities for such persons to participate in the arts. To develop the skills of beneficiaries in such a way that they are better able to identify, and help meet, their needs and to participate more fully in society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Wakefield
- East Riding Of Yorkshire
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 13 Chwefror 2013: Cofrestrwyd
- COACTIVE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert William Waft | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Mark Gustaf Taylor-Thomas | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Ashton Victor Howick | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Julie Crossfield | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Ruth Alexandra Love | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.12k | £60.15k | £43.37k | £90.53k | £77.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.83k | £65.93k | £57.47k | £67.33k | £84.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £45.38k | £7.98k | £37.17k | £20.56k | £5.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 16 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 16 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 12 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 12 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31 OCT 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25/01/2013
Gwrthrychau elusennol
1) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO ADVANCE THE EDUCATION AND HEALTH OF PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO PEOPLE ON THE AUTISTIC SPECTRUM AND OTHER PEOPLE WHO EXPERIENCE SIMILAR BARRIERS TO LEARNING, DEVELOPMENT AND INCLUSION (THE BENEFICIARIES), VIA THE PERFORMING ARTS AND OTHER ART FORMS AND TO INCREASE OPPORTUNITIES FOR SUCH PERSONS TO PARTICIPATE IN THE ARTS. 2) THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION AMONGST THE BENEFICIARIES WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF THEIR DISABILITY THROUGH THE USE OF THE PERFORMING ARTS AND OTHER ART FORMS IN ORDER TO ADVANCE EQUALITY, DIVERSITY AND INCLUSIVITY WITHIN SOCIETY. 3) TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES (A SOCIALLY DISADVANTAGED COMMUNITY OF INTEREST) IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wakefield Baptist Church
Belle Isle Avenue
WAKEFIELD
West Yorkshire
WF1 5JY
- Ffôn:
- 07942700006
- E-bost:
- info@coactive.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window