NIWE EATING DISTRESS SERVICE TRADING AS EATING DISTRESS NORTH EAST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
EDNE provides support to people in the North East of England affected by eating disorders/eating distress, who use food in ways which are problematic to them. We provide a safe, non-judgemental environment in which people can begin to move beyond a concentration on their symptoms to address the underlying issues which cause them to use food/food-related behaviours to manage their situation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £118,483 o 3 gontract(au) llywodraeth a £85,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cumbria
- Darlington
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
- Stockton-on-tees
- Sunderland
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1041902 NORTHERN INITIATIVE ON WOMEN AND EATING
- 09 Ionawr 2013: Cofrestrwyd
- NIWE EATING DISTRESS SERVICE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kay Jones | Cadeirydd | 20 March 2023 |
|
|
||||
Sarah Bentley | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Caron Deans | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Callum Robson-Port | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Joanne Wheatley | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Radha Sharma | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
Lauren Patterson | Ymddiriedolwr | 13 August 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £191.80k | £218.53k | £255.53k | £390.60k | £353.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.66k | £149.54k | £242.77k | £282.91k | £366.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £29.91k | N/A | N/A | £62.95k | £118.48k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £62.95k | £85.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25 OCT 2012 as amended on 01 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
(A)THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD MENTAL AND PHYSICAL HEALTH BY THE PROVISION OF SERVICES INCLUDING A CONFIDENTIAL HELPLINE/LISTENING SERVICE, GROUPS AND SUPPORT, TO RELIEVE THE NEEDS, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY, OF WOMEN WITH EATING DISTRESS AND EATING DISORDERS AND TO OFFER CHARITABLE SUPPORT TO THE FAMILIES,FRIENDS AND CARERS OF SUCH PEOPLE;(B)TO PROVIDE A COMPLEMENTARY SERVICE TO EXISTING PROVISIONS; AND (C)TO PROMOTE GREATER KNOWLEDGE AND HEIGHTEN AWARENESS OF EATING DISTRESS AND EATING DISORDERS AND THEIR EFFECT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
58
Leazes Park Road
Newcastle-upon-Tyne
Tyne and Wear
NE1 4PG
- Ffôn:
- 0191 2210233
- E-bost:
- enquiries@edne.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window