MAPLE LODGE CONSERVATION SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maple Lodge Conservation Society was founded in 1983 with the objective of ensuring that Maple Lodge Nature Reserve continues to provide a safe habitat for wildlife and a pleasant and interesting place for people to visit. The Society has continued to develop and improve the Reserve with a careful management plan and in partnership with the owners, Thames Water.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 31 Gorffennaf 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Anakin George Hocking | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Charles Anthony Richard Hulls | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Harris | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Sally Catherine Mulligan | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Christina Mary Bessant | Ymddiriedolwr | 16 April 2014 |
|
|
||||
Martin David Parr | Ymddiriedolwr | 09 June 2013 |
|
|
||||
Martin John Smith | Ymddiriedolwr | 09 June 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.27k | £8.50k | £3.55k | £8.60k | £8.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.18k | £2.79k | £6.55k | £8.28k | £4.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 APR 2013
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY ARE: 2.1. FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO MANAGE MAPLE LODGE NATURE RESERVE ("THE RESERVE")IN A MANNER THAT CONSERVES ITS FLORA, FAUNA AND NATURAL ENVIRONMENT AND PRESERVES ITS CONSERVATION VALUE. 2.2. FOR THE ADVANCEMENT OF KNOWLEDGE OF THE PUBLIC AND OTHER INTERESTED PARTIES, TO UNDERTAKE A PROGRAMME OF FIELDWORK, SURVEYING AND RECORDING ON THE RESERVE. 2.3. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE FLORA, FAUNA AND THE NATURAL ENVIRONMENT OF THE RESERVE AND THE SURROUNDING AREAS.
Maes buddion
MAPLE LODGE NATURE RESERVE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
84 Felbridge Avenue
STANMORE
Middlesex
HA7 2BJ
- Ffôn:
- 07580535986
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window