Hanes ariannol CATALYST NETWORK OF CHURCHES
Rhif yr elusen: 1150242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £725.70k | £1.13m | £436.49k | £1.77m | £1.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £609.73k | £1.08m | £474.90k | £858.56k | £1.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £588.80k | £1.02m | N/A | £1.70m | £972.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £132.22k | £48.70k | N/A | £68.21k | £67.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.55k | £1.02k | N/A | £550 | £8.42k | |
|
Incwm - Arall | £3.13k | £57.05k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £589.37k | £1.08m | N/A | £858.56k | £1.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.16k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £7.24k | £6.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £698.69k | N/A | £746.74k | £994.83k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £17.20k | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.