Hanes ariannol GRASSROOTS SUICIDE PREVENTION
Rhif yr elusen: 1149873
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £413.98k | £539.66k | £478.93k | £892.13k | £730.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £348.32k | £463.17k | £349.88k | £665.21k | £801.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £38.00k | £41.13k | £95.60k | £93.27k | £111.38k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £109.43k | £129.62k | £25.00k | £182.27k | £75.05k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £111.99k | N/A | £207.54k | £123.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £8.00k | £5.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £425.70k | N/A | £667.68k | £600.49k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £50 | N/A | £72 | £573 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £1.92k | N/A | £8.84k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £442.83k | N/A | £616.05k | £765.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £20.34k | N/A | £49.15k | £35.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £7.16k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.