Ymddiriedolwyr LOUGHBOROUGH JUNCTION ACTION GROUP
Rhif yr elusen: 1150852

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHEA MARY MASEY | Cadeirydd | 03 December 2012 |
|
|
||||
Nia Dow Taylor | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Rashid Nix | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Katherine Elizabeth Jones | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
Michelle Kane | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Clive Francis | Ymddiriedolwr | 17 July 2015 |
|
|
||||
JOHN JAMES DAVID FRANKLAND | Ymddiriedolwr | 03 December 2012 |
|
|
||||
TIM GAYMER | Ymddiriedolwr | 03 December 2012 |
|
|
||||
HAZEL DORINDA WATSON | Ymddiriedolwr | 03 December 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.