Hanes ariannol MULTILINGUAL WELLBEING SERVICES
Rhif yr elusen: 1149869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £200.54k | £306.25k | £294.29k | £290.55k | £291.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £205.35k | £302.47k | £290.90k | £287.74k | £288.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £199.54k | £305.25k | £276.92k | £276.92k | £276.92k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £1.00k | £1.00k | £800 | £800 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.