ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ALL SAINTS ECCLESIASTICAL PARISH OF RIPLEY, DERBYSHIRE
Rhif yr elusen: 1150371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (142 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev John Michael Wigram | Cadeirydd | 07 January 2015 |
|
|||||
Stella Maria Edwards | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
Nigel Arthur Lane | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Anthony Mark Michael | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
WILLIAM NEWCOMB | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Jill CROOKS | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Sue Wilford | Ymddiriedolwr | 13 April 2015 |
|
|
||||
JOHN FLEMMING | Ymddiriedolwr | 28 June 2013 |
|
|
||||
MARK VALE | Ymddiriedolwr | 28 June 2013 |
|
|
||||
JENNIFER MARY ROBERTS | Ymddiriedolwr | 03 January 2013 |
|
|
||||
JIM BROOKES | Ymddiriedolwr | 03 January 2013 |
|
|
||||
PHIL BESTWICK | Ymddiriedolwr | 03 January 2013 |
|
|
||||
REV MARIAN BROOKES | Ymddiriedolwr | 03 January 2013 |
|
|
||||
ELAINE Bestwick | Ymddiriedolwr | 03 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.