Ymddiriedolwyr DIGSWELL ARTS TRUST
Rhif yr elusen: 1150915

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael John Shaw | Cadeirydd | 23 January 2013 |
|
|
||||
RICHARD LEWIN BENSTED | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Faye Munroe | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Kailas Ananda Sunya Elmer | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|
||||
Allistair Julian Covell | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
Anton Psak | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|
||||
STEVE ROGERS | Ymddiriedolwr | 23 November 2012 |
|
|
||||
HOWARD REGINALD CROPP FCA | Ymddiriedolwr | 23 November 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.