Hanes ariannol Near East Foundation UK

Rhif yr elusen: 1150993
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.15m £4.60m £6.93m £4.36m £3.92m
Cyfanswm gwariant £3.34m £4.50m £4.25m £6.13m £4.87m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £101.32k £444.48k £26.33k £19.06k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £465.80k £415.60k £545.06k £611.91k £563.21k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.68m £4.19m £6.39m £3.54m £2.96m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £203.25k £389.86k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.34m £4.38m £4.25m £6.13m £4.63m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £101.85k £95.10k £5.50k £22.85k £217.31k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £126.08k £0 £0 £237.59k