Hanes ariannol THE EIGHTY EIGHT FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1149797
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.94m £3.75m £1.94m £2.17m £2.03m
Cyfanswm gwariant £885.75k £1.79m £2.00m £3.21m £3.07m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £3.58m £3.44m £1.72m £1.85m £1.65m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £351.36k £302.67k £219.61k £316.05k £387.05k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £793.11k £1.68m £1.87m £3.10m £2.96m
Gwariant - Ar godi arian £92.64k £108.55k £131.96k £114.63k £112.49k
Gwariant - Llywodraethu £17.37k £16.63k £21.16k £8.50k £8.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £774.23k £1.66m £1.85m £3.08m £2.94m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £92.64k £108.55k £131.96k £114.63k £112.49k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0