Hanes ariannol CHRIST CHURCH MAYFAIR
Rhif yr elusen: 1152061
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £1.45m | £1.09m | £1.38m | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £300 | £930.37k | £977.00k | £978.68k | £1.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £913.39k | £983.95k | £1.32m | £1.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £3.28k | £1.75k | £1.00k | £2.31k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £535.70k | £99.80k | £62.94k | £89.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £422 | £354 | £37 | £2.04k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £9.45k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £930.37k | £977.00k | £978.68k | £1.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £7.73k | £6.16k | £8.07k | £5.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £79.77k | £104.47k | £109.95k | £144.47k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.