LUTON STREET PASTORS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Making Luton centre safe at night between 10pm-4am on Friday and Saturdays caring listening and helping those who have become vulnerable Working in partnership with the Police SOS Bus pubs and clubs and local authority to reduce anti-social behaviour and public disorder offences.Flip-flops blankets water wipes lollipops directions assistance and a listening pastoral ear are freely available to all
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Luton
Llywodraethu
- 03 Ionawr 2013: Cofrestrwyd
- LSP (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Gedeon | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Barbara Morgan-Stewart | Ymddiriedolwr | 24 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £191 | £253 | £0 | £1.14k | £523 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.37k | £1.18k | £843 | £1.03k | £659 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Tachwedd 2021 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Tachwedd 2020 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 06/12/2012
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE EDUCATION IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES BY SUCH MEANS AS THE MANAGEMENT COMMITTEE MAY CONSIDER APPROPRIATE IN LUTON AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE MANAGEMENT COMMITTEE MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND TO FULFILL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY. 2) TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS GOODS OR SERVICES OF ANY KIND INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT IN LUTON AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE MANAGEMENT COMMITTEE MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT. 3) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE LICENCE AGREEMENT EXECUTED WITH ASCENSION TRUST AND THE CORE VALUES AND MISSION STATEMENT APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN LUTON AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE MANAGEMENT COMMITTEE MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY MEANS OF CARING, LISTENING AND HELPING PEOPLE ON THE STREETS AND AT VARIOUS VENUES DAY AND NIGHT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WOFC
27-29 Alma Street
Luton
Luton
LU1 2PL
- Ffôn:
- 01582520444
- E-bost:
- luton@streetpastors.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window