Hanes ariannol THE RAMBHAI & MANIBEN PATEL CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1150605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £27.53k £7.48k £6.04k £17.70k £12.97k
Cyfanswm gwariant £26.99k £7.45k £1.00k £10.95k £15.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A