EPIC PARTNERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing after-school programmes. Delivering Community Games holiday programmes. Designing and delivering swimming programmes. Developing football in the area. Working with families. Establishing emotional well-being support for parents. Promoting facilities in the local area. Positive promotion and use of local parks and venues.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £42,955 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Nottingham
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 14 Chwefror 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Margaret Douglas | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|
||||
Christopher Simon Tutin | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|
||||
James David Butler | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|
||||
Jingying Tung | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Kingstun Levi Barrett Nelson | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Helen Clare Stevens | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Joanna Sarah Temple | Ymddiriedolwr | 14 February 2020 |
|
|
||||
JANE SWINGLER | Ymddiriedolwr | 16 November 2012 |
|
|
||||
ANDREW PAUL SLOAN | Ymddiriedolwr | 16 November 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £295.09k | £344.65k | £431.64k | £352.86k | £354.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £245.60k | £278.11k | £367.66k | £432.83k | £406.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.75k | N/A | £7.04k | £42.96k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/01/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07/02/2013
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("OBJECTS") ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO UNDERTAKE SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECTS OR PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM OR ANY OTHER PART OF THE WORLD AS THE DIRECTORS IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL THINK FIT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE FOLLOWING:- (1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND ADULTS IN THE ST ANN'S AND SNEINTON AREAS OF NOTTINGHAM; (2) THE PROMOTION OF, FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE ST ANN'S AND SNEINTON AREAS OF NOTTINGHAM, THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION, SPORT OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS; (3) THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF THE HEALTH OF THE PEOPLE RESIDING IN THE ST ANN'S AND SNEINTON AREAS OF NOTTINGHAM; AND (4) THE PROMOTION, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THE CONSERVATION PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT, PARTICULAR IN AND AROUND THE ST ANN'S AND SNEINTON AREAS OF NOTTINGHAM.
Maes buddion
NOTTINGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Epic Partners
The Oliver Hind Youth Club
Edale Road
Nottingham
NG2 4HT
- Ffôn:
- 01158372021
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window