SUDLEY INFANT PARENTS & FRIENDS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We hold several fundraising school community events throughout the school year which include our children, families & teachers of the school. At each event money is raised to put back into our school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 September 2021
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 2012: Cofrestrwyd
- SIPFA (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Bridge | Cadeirydd | 13 September 2018 |
|
|
||||
JOANNE RILEY | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
KATHERINE O'BRIEN | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2017 | 01/09/2018 | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.40k | £8.36k | £13.87k | £5.78k | £7.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.53k | £6.62k | £8.90k | £6.63k | £6.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 315 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 315 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 681 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 681 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2020 | 06 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2019 | 06 Ebrill 2021 | 279 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 NOV 2009
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: 1) DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; 2) ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sudley Infant School
63 Dundonald Road
Liverpool
L17 0AE
- Ffôn:
- 0151 727 1139
- E-bost:
- sipfa@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window