UNITED KINGDOM PUNJAB HERITAGE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1152752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

UKPHA works to promote awareness and learning in the field of Punjabi heritage, which we achieve this through a variety of activities including exhibitions, documentaries, articles, social media, talks and lectures and workshops.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2024

Cyfanswm incwm: £40,515
Cyfanswm gwariant: £39,243

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Gorffennaf 2013: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • UKPHA (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
AMANDEEP MADRA Cadeirydd 19 December 2012
Dim ar gofnod
AMANROOP RAHAL Ymddiriedolwr 27 June 2013
Dim ar gofnod
NAVINDER GROVER Ymddiriedolwr 27 June 2013
Dim ar gofnod
HARDEEP BATH BSc Hons Ymddiriedolwr 19 December 2012
Dim ar gofnod
KANWAL MADRA MENG Ymddiriedolwr 19 December 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £68.45k £23.02k £32.48k £15.06k £40.52k
Cyfanswm gwariant £75.73k £22.37k £28.05k £19.93k £39.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2024 01 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2024 01 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2023 01 Tachwedd 2024 366 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2022 26 Ionawr 2023 86 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2022 26 Ionawr 2023 86 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2021 01 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2020 05 Ebrill 2021 155 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2020 05 Ebrill 2021 155 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
UKPHA
483 GREEN LANES
LONDON
N13 4BS
Ffôn:
02033719498
E-bost:
info@ukpha.org