Hanes ariannol THE LISIEUX TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1151222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.84m | £2.13m | £2.44m | £2.63m | £3.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.93m | £2.31m | £2.40m | £2.49m | £3.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.78m | £2.05m | £2.30m | £2.49m | £3.04m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £90.42k | £86.74k | £50.92k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.50k | £18.55k | £101.56k | £91.14k | £52.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.79m | £2.07m | £2.30m | £2.50m | £3.05m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £34.56k | £38.51k | £35.23k | £35.68k | £42.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.93m | £2.31m | £2.40m | £2.48m | £3.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £8.36k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.53k | £9.23k | £8.85k | £7.87k | £9.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.91k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.