ymddiriedolwyr THE BARDI ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 1151704
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Carolyn Hanson | Cadeirydd | 11 December 2020 |
|
|
||||
Julian Haigh Haslam | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Jane Magdalen Bevan | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Lois Helene Clark | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Claire Cowen | Ymddiriedolwr | 29 October 2017 |
|
|
||||
Christine Anne Taylor | Ymddiriedolwr | 15 November 2015 |
|
|||||
MARY LYNN MOORE | Ymddiriedolwr | 22 November 2014 |
|
|||||
DAVID ROY CALOW | Ymddiriedolwr | 17 January 2013 |
|
|
||||
ROBERT STEPHEN CALOW | Ymddiriedolwr | 17 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.