Ymddiriedolwyr GURKHA PEACE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1151316
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHIM RAJ | Cadeirydd | 17 March 2016 |
|
|
||||
KAJI MAN RAI MR | Ymddiriedolwr | 27 February 2022 |
|
|
||||
Dewan Rai | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
|
||||
Lokendra Tumbahangpe | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
Passang Sherpa | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
||||
Shiva Dhan Rai | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
||||
Kharka Parsad Limbu | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
||||
BIPIN SUPPA LIMBU | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
Debbahadur Pun | Ymddiriedolwr | 26 April 2014 |
|
|
||||
GOPAL GIRI | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
|
||||
PREM LIMBU | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.