ymddiriedolwyr THE BRITISH SOCIETY FOR NANOMEDICINE
Rhif yr elusen: 1151497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (40 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Robert Steven Conlan PhD, FSB | Cadeirydd | 09 January 2015 |
|
|
||||
Dr Lewis Webb Francis | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Dr THOMAS OLIVER MCDONALD | Ymddiriedolwr | 19 December 2020 |
|
|
||||
Dr Maria Thanou | Ymddiriedolwr | 14 August 2019 |
|
|
||||
Dr Gavin Mark Roberts Jell | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
Dr May Azzawi | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|
||||
DR Christine Dufes | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||
Professor Christopher John Scott BSc, PhD | Ymddiriedolwr | 03 November 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR STEVEN PAUL RANNARD DPHIL FRSC | Ymddiriedolwr | 05 March 2013 |
|
|
||||
PROFESSOR ANDREW OWEN PhD | Ymddiriedolwr | 05 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.