Ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE EDWARD SAID NATIONAL CONSERVATORY OF MUSIC UK
Rhif yr elusen: 1152645

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN WILLIAM MACKAY HARTE | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
William Timothy Mattar | Ymddiriedolwr | 21 December 2023 |
|
|
||||
Countess of Sandwich Susan Caroline Montagu | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|||||
Usama Tuqan | Ymddiriedolwr | 04 March 2014 |
|
|
||||
WISSAM BOUSTANY | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||
LENA SALEH | Ymddiriedolwr | 15 April 2013 |
|
|
||||
LORD JOHN AMBROSE COPE OF BERKELEY | Ymddiriedolwr | 15 April 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.