MALPAS VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Village Hall for the benefit of the inhabitants of the village of Malpas, and the parish of St Clements and neighbouring parishes, including use of the property for meetings, lectures, classes and other forms of recreation and education, in the interests of social welfare and with the objectives of improving the conditions of life for the said inhabitants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,619 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
Llywodraethu
- 08 Ionawr 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leigh Raymond Ibbotson | Cadeirydd | 26 June 2020 |
|
|
||||
James Derek Cable | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Valerie Susan Mitchell | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
||||
John Henwood | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||
Benjamin Leach | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||
Margaret Ann Johnson | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Dr Angela Swift | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
David Hugh James | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
PETER CRAVEN | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
||||
RICHARD SELBY | Ymddiriedolwr | 09 November 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.29k | £11.77k | £8.87k | £10.96k | £10.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.74k | £4.85k | £7.82k | £15.97k | £6.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | £792 | £1.62k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Mawrth 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 20 NOV 2012
Gwrthrychau elusennol
THE PROPERTY AND THE TRUST FUND AND ITS INCOME SHALL BE APPLIED FOR THE PURPOSES OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE VILLAGE OF MALPAS AND THE PARISH OF ST CLEMENT AND NEIGHBOURING PARISHES WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGE, DISABILITY, NATIONALITY, RACE OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE OF THE PROPERTY FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES OR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
THE VILLAGE OF MALPAS AND THE PARISH OF ST CLEMENT AND NEIGHBOURING PARISHES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 The Old Nursery
Malpas
TRURO
Cornwall
TR1 1GS
- Ffôn:
- 07970 563922
- E-bost:
- hello@malpasvillagehall.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window