Ymddiriedolwyr MALPAS VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1150391

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leigh Raymond Ibbotson | Cadeirydd | 26 June 2020 |
|
|
||||
James Derek Cable | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Valerie Susan Mitchell | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
||||
John Henwood | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||
Benjamin Leach | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||
Margaret Ann Johnson | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Dr Angela Swift | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
David Hugh James | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
PETER CRAVEN | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
||||
RICHARD SELBY | Ymddiriedolwr | 09 November 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.