THE HMS CAROLINE PRESERVATION COMPANY

Rhif yr elusen: 1149930
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objects are to educate the Naval Service and auxiliaries and other members of the public about the history of HMS Caroline and the history of the Royal Navy and other matters relating to the defence of the realm.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £301,798
Cyfanswm gwariant: £936,922

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Portsmouth
  • Gogledd Iwerddon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Rhagfyr 2012: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Scott Armstrong Ymddiriedolwr 31 October 2023
Dim ar gofnod
Richard Noel Brady Ymddiriedolwr 23 November 2022
Dim ar gofnod
JOHN MICHAEL ELSWORTH SCOTT Ymddiriedolwr 14 October 2022
Dim ar gofnod
John McMillen Ymddiriedolwr 21 August 2015
Dim ar gofnod
John Richard Armstrong Ymddiriedolwr 21 August 2015
Dim ar gofnod
Captain Martin Edward Quinn Ymddiriedolwr 21 August 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £16 £2.08k £1.69k £301.80k
Cyfanswm gwariant £119 £118 £1.96k £554.61k £936.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 27 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 27 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 04 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 03 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 05 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 25 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 22 NOV 2012
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC: (A) TO PRESERVE, RESTORE AND MAINTAIN THE SHIP; (B) TO EDUCATE THE PUBLIC ABOUT THE HISTORY OF THE SHIP AND THE HISTORY OF THE ROYAL NAVY AND OTHER MATTERS RELATING TO THE DEFENCE OF THE REALM; (C) TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE ARMED FORCES BY ASSISTING RECRUITMENT AND RETENTION AND FOSTERING THE ESPRIT DE CORPS OF THE MEN AND WOMEN WHO ARE SERVING IN THE NAVAL SERVICE OR AUXILIARIES; (D) TO COMMEMORATE AND REMEMBER THOSE MEMBERS OF THE NAVAL SERVICE AND AUXILIARIES WHO HAVE DIED WHILE ON ACTIVE SERVICE: AND TO ENCOURAGE PUBLIC RECOGNITION OF THE SACRIFICE MADE BY SUCH PERSONS, THE "SHIP" IS DEFINED AS "HMS CAROLINE THE LIGHT CRUISER WHICH WAS COMMISSIONED BY THE ROYAL NAVY FROM 1914 UNTIL 2011".
Maes buddion
Hanes cofrestru
  • 03 Rhagfyr 2012 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
NMRN PP66
HM Naval Base
Portsmouth
Hants
PO13NH
Ffôn:
02392727572
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael