Hanes ariannol SHEKINAH SHUR MINISTRIES

Rhif yr elusen: 1150532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (31 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 25/01/2020 25/01/2021 25/01/2022 25/01/2023 25/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £73.21k £76.37k £73.89k £73.69k £99.25k
Cyfanswm gwariant £44.56k £51.56k £57.91k £73.39k £89.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £7.55k N/A £5.00k N/A