Hanes ariannol IMPERIAL COLLEGE UNION
Rhif yr elusen: 1151241
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.99m | £8.33m | £5.55m | £9.54m | £10.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.55m | £9.04m | £8.49m | £9.75m | £10.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £316.01k | £706 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.08m | £3.21m | £3.15m | £3.90m | £4.71m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £220.65k | £113.51k | £36.81k | £118.51k | £118.64k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.57m | £4.57m | £1.96m | £5.41m | £5.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £41.71k | £49.23k | £10.49k | £103.25k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £83.94k | £387.00k | £388.98k | £0 | £88.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.55m | £9.04m | £8.49m | £9.75m | £10.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £133.77k | £107.80k | £97.02k | £90.68k | £113.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £54.12k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.