Hanes ariannol NE LAND SEA AND AIR MUSEUM LTD

Rhif yr elusen: 1150286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £64.62k £71.15k £92.22k £77.24k £79.22k
Cyfanswm gwariant £139.50k £60.32k £93.24k £87.08k £75.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £35.73k £34.20k N/A N/A