ymddiriedolwyr TALKING SENSE!
Rhif yr elusen: 1151366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (199 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylvia Stanway | Cadeirydd | 21 July 2019 |
|
|
||||
Sarah Jane Evans | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Elliot Garbett | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
||||
KEN UPTON | Ymddiriedolwr | 08 February 2013 |
|
|||||
JANE MOORE | Ymddiriedolwr | 28 November 2012 |
|
|
||||
MARY ADAMSON | Ymddiriedolwr | 28 November 2012 |
|
|
||||
JO YARNALL | Ymddiriedolwr | 28 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.