METROPOLITAN TABERNACLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
As in Charitable objects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,804,490
Roddion a chymynroddion | £1.65m | |
Weithgareddau elusennol | £94.48k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £55.91k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,683,763
Codi arian | £3.32k | |
Weithgareddau elusennol | £1.68m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.32k | |
Gwariant elusennol | £1.68m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £120.73k |
Pobl

24 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
400 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Lambeth
- Lewisham
- Southwark
Llywodraethu
- 13 Mawrth 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr PETER MAURICE MASTERS | Cadeirydd | 29 November 2012 |
|
|||||
Sola Ingram | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||
Adedotun Marklue Onojobi | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Alastair John Laws | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Emile Milad Georges | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
CHRISTOPHER MALCOLM LAWS | Ymddiriedolwr | 29 November 2012 |
|
|
||||
CHRISTOPHER CHARLES COOPER | Ymddiriedolwr | 29 November 2012 |
|
|||||
PAUL CHARLES TUNSTELL BPHARM,RPS | Ymddiriedolwr | 29 November 2012 |
|
|
||||
DR DUNCAN LLOYD ANDREW WYNCOLL | Ymddiriedolwr | 29 November 2012 |
|
|
||||
AJIBOLA OYETOLA OYENUBI | Ymddiriedolwr | 29 November 2012 |
|
|
||||
DAVID ANTHONY EDGAR SMITH | Ymddiriedolwr | 29 November 2012 |
|
|
||||
ROBIN JAMES DEAN COMPSTON | Ymddiriedolwr | 29 November 2012 |
|
|
||||
ANDREW CHARLES WILLIAM OWEN PGDIPNRCPD | Ymddiriedolwr | 29 November 2012 |
|
|
||||
MARK AUGUSTUS WHYTE | Ymddiriedolwr | 29 November 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.51m | £1.81m | £1.62m | £1.57m | £1.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.39m | £1.37m | £1.37m | £1.62m | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.37m | £1.70m | £1.49m | £1.46m | £1.65m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £116.76k | £92.75k | £102.86k | £91.77k | £94.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.85k | £20.73k | £23.07k | £27.17k | £55.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £155.11k | £98.25k | £400 | £114.36k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.39m | £1.36m | £1.36m | £1.62m | £1.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.42k | £12.58k | £9.70k | £1.88k | £3.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.03k | £7.09k | £5.40k | £5.88k | £7.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £69.85k | £57.75k | £30.92k | £4.09k | £17.81k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £517.03k | £971.91k | £1.25m | £1.23m | £1.34m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £24.77k | £27.00k | £30.98k | £33.50k | £35.75k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Rhagfyr 2022 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Rhagfyr 2022 | 61 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17/09/2012
Gwrthrychau elusennol
THE PRINCIPAL OBJECT OF THE CHARITY IS THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH, THE GLORY OF GOD, THE NURTURE OF GOD'S PROFESSING PEOPLE AND THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND ESPECIALLY THE ADVANCEMENT OF THEOLOGICAL EDUCATION, TRAINING FOR CHURCH OFFICERS AND MINISTERS, REACHING OUT WITH THE RELIGIOUS AND MORAL EDUCATION OF CHILDREN AND ALL OTHER PEOPLE, CARING FOR THE ELDERLY AND THE PROMOTION OF RACIAL HARMONY IN ACCORDANCE WITH THE CHURCH'S STATEMENT OF FAITH CONTAINED IN THE CHURCH CONSTITUTION AND AS STATED IN PART 1 OF SCHEDULE 1 TO THE LEGAL CONSTITUTION. THE CHURCH MAY ALSO CARRY OUT OTHER CHARITABLE PURPOSES CONSISTENT WITH THE FOREGOING IN THE UNITED KINGDOM AND/OR OTHER PARTS OF THE WORLD, AS WARRANTED BY GOD'S WORD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
METROPOLITAN TABERNACLE
ELEPHANT & CASTLE
LONDON
SE1 6SD
- Ffôn:
- 02078401963
- E-bost:
- admin@metropolitantabernacle.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window