THE FRIENDS OF MEOPHAM PARISH CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To preserve, repair, maintain and enhance the Parish Church of St John the Baptist, Meopham and its monuments, fittings, stained glass, furniture and chattels in the churchyard for the benefit of the public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
Llywodraethu
- 07 Mai 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip William Harcus | Cadeirydd | 24 October 2019 |
|
|
||||
cheryl lilian price | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Dennis Michael Fairweather | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Allison Merry | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|
||||
CYNTHIA BARNES | Ymddiriedolwr | 05 September 2017 |
|
|
||||
BARBARA WADE | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
IAN ELDRIDGE | Ymddiriedolwr | 28 November 2012 |
|
|
||||
PETER SMITH | Ymddiriedolwr | 28 November 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.93k | £1.86k | £1.92k | £2.91k | £3.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.83k | £811 | £50 | £5.83k | £1.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31 JUL 2012 AS AMENDED ON 12/02/2013
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PRESERVE, REPAIR, MAINTAIN AND ENHANCE THE PARISH CHURCH OF ST JOHN THE BAPTIST, MEOPHAM AND ITS MONUMENTS, FITTINGS, STAINED GLASS, FURNITURE, AND CHATTELS IN THE CHURCHYARD BELONGING TO THE CHURCH.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Woodhill Cottage
Wood Hill
Meopham
GRAVESEND
Kent
DA13 0DJ
- Ffôn:
- 07930321599
- E-bost:
- cherylprice@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window