Hanes ariannol LIGHTYEAR FOUNDATION LTD

Rhif yr elusen: 1150231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £95.42k £105.09k £107.73k £158.62k £230.33k
Cyfanswm gwariant £88.59k £83.04k £91.45k £71.74k £127.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.53k N/A N/A N/A N/A