THE METHODIST HOMESTEAD

Rhif yr elusen: 1150018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Methodist Homestead provides warm, manageable, comfortable and secure homes for our Residents in a caring Christian environment in keeping with the needs of our Residents, primarily for: a) members of Methodist Churches in the Northampton Circuit; b) retired Methodist Ministers and their spouses; c) elderly persons of limited means who are practising Christians of any denomination.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £177,827
Cyfanswm gwariant: £179,629

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Northampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Medi 2013: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 08 Mai 1968: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • HOMESTEAD COTTAGES (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
STEPHEN EDMONDS Cadeirydd 30 May 2013
DELAPRE ABBEY PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LOWDOWN
Derbyniwyd: Ar amser
Heather DAVIES Ymddiriedolwr 01 October 2023
Dim ar gofnod
CAROL JOY BALDWIN Ymddiriedolwr 16 November 2021
Dim ar gofnod
JONATHAN ANDREW SMITH Ymddiriedolwr 25 August 2020
Dim ar gofnod
Elizabeth Ruth McAteer Ymddiriedolwr 13 November 2018
Dim ar gofnod
ANDREW MICHAEL ROBINSON Ymddiriedolwr 21 February 2017
Dim ar gofnod
SUSAN DORMAN Ymddiriedolwr 30 May 2013
Dim ar gofnod
KATHERINE ELIZABETH BROWN Ymddiriedolwr 30 May 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £146.68k £139.68k £136.26k £158.00k £177.83k
Cyfanswm gwariant £93.80k £84.18k £124.03k £114.24k £179.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £200

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 10 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 21 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 05 Tachwedd 2022 5 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 06 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 06 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 19 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 19 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED 17/06/1971 AS AMENDED BY SCHEME DATED 14/01/1999 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 07/05/2013 AS AMENDED BY SCHEME DATED 30/08/2013
Gwrthrychau elusennol
INCOME: INCOME TO BE APPLIED TOWARDS THE MAINTENANCE AND ADMINISTRATION OF THE CHARITIES PROPERTY AND SUBJECT THERETO FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS OF THE CHARITY ALMSHOUSES: TWO OF THE ALMSHOUSES BELONGING TO THE CHARITY ARE USED FOR THE RESIDENCE AND BENEFIT OF RESIDENTS WHO SHALL BE SUPERANNUATED MINISTERS OF THE METHODIST CHURCH WHO ARE OF LIMITED MEANS AND THEIR WIFES. IF ON THE OCCASION OF A VACANCY THERE ARE NO SUITABLE APPLICANTS,THEN A PERSON HAVING THE QUALIFICATIONS OF THE RESIDENTS OF THE OTHER ALMSHOUSES MAY BE APPOINTED. OTHER ALMSHOUSES ARE USED FOR THE RESIDENCE OF RESIDENTS WHO SHALL BE PERSONS WHO ARE ADVANCED IN YEARS AND OF LIMITED MEANS BELONGING TO OR CONNECTED WITH ANY OF THE METHODIST CHURCHES IN THE NORTHAMPTON CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
NORTHAMPTON METHODIST CHURCH CIRCUIT
Hanes cofrestru
  • 06 Medi 2013 : Asset transfer out
  • 08 Mai 1968 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
14 METHODIST HOMESTEAD
HOMESTEAD WAY
NORTHAMPTON
NN2 6JH
Ffôn:
07967623026