AGE MATTERS LIMITED

Rhif yr elusen: 1153951
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Age Matters provides help and guidance to older people in Basildon Borough for Pensions, benefits, legal issues, housing and much more. We have a weekly telephone befriending service for housebound lonely persons.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017

Cyfanswm incwm: £10,988
Cyfanswm gwariant: £17,328

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Medi 2013: Cofrestrwyd
  • 23 Ionawr 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £27.99k £28.61k £15.26k £10.99k
Cyfanswm gwariant £37.00k £30.94k £30.18k £17.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2017 24 Ionawr 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2017 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2016 26 Ionawr 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2016 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2015 03 Tachwedd 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2015 05 Tachwedd 2015 Ar amser