Ymddiriedolwyr FRONTIER CAMPS

Rhif yr elusen: 1151466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Chris Hembury Ymddiriedolwr 08 June 2024
Dim ar gofnod
Jack Samuel mcgruer Ymddiriedolwr 04 July 2023
Dim ar gofnod
Hannah Valentine-Rice Ymddiriedolwr 20 June 2020
Dim ar gofnod
Oliver Severn Ymddiriedolwr 20 June 2020
Dim ar gofnod
Naomi Black Ymddiriedolwr 21 November 2018
Dim ar gofnod
William Woolley Ymddiriedolwr 04 March 2017
Dim ar gofnod
Matthew McNeil Ymddiriedolwr 16 October 2014
Dim ar gofnod