Hanes ariannol THE ROTARY CLUB OF CROYDON WHITGIFT TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1150164
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.21k £3.83k £11.11k £9.23k £9.34k
Cyfanswm gwariant £9.30k £8.98k £8.11k £9.84k £9.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A